Processi verbali Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali
- IT ASUT PATRIMONIO > - Proc. verb. SC
- Sottoserie
- 1950 - 1980
Parte diUniversità degli Studi di Torino
884 risultati con oggetti digitali Mostra i risultati con gli oggetti digitali
Processi verbali Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Istituto di Analisi matematica
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Processo verbale di consegna da Francesco Tricomi a Fulvia Skof (13 dicembre 1972).
Istituto di Anatomia comparata
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Processo verbale di consegna da Alfredo Corti a Valdo Mazzi (privo di data).
Il modulo non è datato, ma l'avvicendamento nella direzione dell'Istituto è avvenuta nell'anno accademico 1955-56.
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Processo verbale di consegna da Romolo Deaglio a Brunetto Chiarelli (ottobre 1969) e da questi a Melchiorre Masali (documento privo di data, ma successivo al gennaio 1980)
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Processo verbale di consegna da Alessandro Terracini a Francesco Tricomi (30 ottobre 1964).
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Processo verbale di consegna da Francesco Tricomi a Luigi Gatteschi (1° febbraio 1967).
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Processo verbale di consegna da Mario Verde a Luigi Gatteschi (8 giugno 1972).
Istituto di Chimica generale e inorganica
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Processo verbale di consegna da Mario Milone a Olimpia Gambino (25 luglio 1980).
Istituto di Chimica organica industriale
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Processo verbale di consegna da Michele Giua a Mario Milone (1964) e da questi a Gaetano Di Modica (13 luglio 1978).
La consegna dei beni al professor Milone è stata redatta in tre distinti verbali di cui uno relativo ai beni appartenenti al CNR, uno all'ARAR-ERP e un terzo ai beni dell'Università.
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Processo verbale di consegna da Romolo Deaglio a Gleb Wataghin (28 febbraio 1950) e da questi a Carlo Castagnoli (27 novembre 1971).
Con processo verbale del 1965 il titolare della cattedra di Fisica generale, professor Castagnoli, firma la consegna dei beni della stessa a Gleb Wataghin, direttore dell'istituto.
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Processo verbale di consegna da Romolo Deaglio a Carola Maria Garelli (25 febbraio 1971) e da Filippo Ferrero a Gian Carlo Bonazzola (28 giugno 1978).
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Processo verbale di consegna da Romolo Deaglio a Mario Verde (23 gennaio 1950), da questi a Vittorio De Alfaro (1973) e da questi a Tullio Regge (27 marzo 1980).
Istituto di Geodesia e fisica terrestre
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Processo verbale di consegna da Giuseppina Aliverti a Romolo Deaglio (8 gennaio 1952).
Istituto di Geologia e paleontologia
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Processo verbale di consegna da Egidio Feruglio a Romolo Deaglio (13 gennaio 1954), da questi a Roberto Malaroda (17 dicembre 1954) e da questi a Bortolo Franceschetti (14 aprile 1977).
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Processo verbale di consegna da Alessandro Terracini a Romolo Deaglio (6 novembre 1964).
Istituto di Istologia ed embriologia
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Processo verbale di consegna da Antonietta Guardabassi ad Alberto Peyrot (26 marzo 1975).
Istituto di Matematiche complementari
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Processo verbale di consegna da Guido Ascoli a Romolo Deaglio (novembre 1956), da questi a Tullio Viola (11 gennaio 1958), da Flavio Previale a Ferdinanzo Arzarello (9 ottobre 1979).
Il verbale di consegna dei beni dell'istituto al professor Deaglio è firmato dagli eredi del professor Ascoli.
Centro di studi sulle materie plastiche e alti polimeri
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Processo verbale di consegna da Mario Milone a Olimpia Gambino (25 luglio 1980).
Istituto di Mineralogia, petrografia e geochimica
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Processo verbale di consegna da Massimo Fenoglio a Germain Rigault de la Longrais (17 dicembre 1962).
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Processo verbale di consegna da Romolo Deaglio a Beniamino Peyronel (1° novembre 1951) e da questi ad Arturo Ceruti (1° novembre 1960).