Istituto di Patologia vegetale
- IT ASUT PATRIMONIO > - Proc. verb. AG Patologia veg.
- Unità archivistica
- 1951
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Processo verbale di consegna da Beniamino Peyronel a Ettore Castellani (31 ottobre 1951).
884 risultati con oggetti digitali Mostra i risultati con gli oggetti digitali
Istituto di Patologia vegetale
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Processo verbale di consegna da Beniamino Peyronel a Ettore Castellani (31 ottobre 1951).
Presidenza della Facoltà di Agraria
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Processo verbale di consegna da Beniamino Peyronel a Giovanni Dalmasso (23 novembre 1948), da questi ad Athos Goidanich (2 dicembre 1960) e da questi ad Attilio Bosticco (21 aprile 1971).
Istituto di Topografia e costruzioni rurali
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Processo verbale di consegna da Mario Corsetti a Giovanni Raspino (1° novembre 1961).
Un altro verbale, privo di data e di indicazioni sul consegnatario cessante, riporta la situazione di fatto al 31 ottobre 1971 ed è firmato dal professor Franco Maggi.
Istituto di Zootecnica generale
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Processo verbale di consegna da Giovanni Dalmasso a Prospero Masoero (25 marzo 1957) e da questi ad Attilio Bosticco (9 ottobre 1961).
Amministrazione universitaria - Ufficio Economato
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Processo verbale di consegna da Angelina Perotti a Ines Viberti (1° marzo 1963).
Processi verbali Facoltà di Economia e commercio
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Istituto di Economia politica "Giuseppe Prato"
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Processo verbale di consegna da Sergio Ricossa a Onorato Castellino (27 gennaio 1976).
E' presente copia della comunicazione della nomina di Onorato Castellino a direttore dell'Istituto a decorrere dall'11 novembre 1972.
Istituto di Matematica finanziaria
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Processo verbale di consegna da Filadelfo Insolera a Fernando Giaccardi Giraud (1° novembre 1950).
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Processo verbale di consegna da Angelo Castiglioni a Rino Airoldi (19 giugno 1962). Il verbale è firmato dagli eredi di Angelo Castiglioni, deceduto il
Presidenza della Facoltà di Economia e commercio
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Processo verbale di consegna da Ferdinando Gribaudi a Giovanni Ferrero (16 settembre 1972).
Il verbale di consegna a Giovanni Ferrero è firmato da Vittoria Salazzi Trinelli, vedova di Ferdinando Gribaudi deceduto il .
Istituto di Scienza delle finanze
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Processo verbale di consegna da Attilio Garino Canina ad Antonio Calandra (18 dicembre 1951), da questi a Francesco Antonio Repaci (23 novembre 1954), da questi a Luciano Jona (1960) e da questi a Ferdinando Gribaudi (6 novembre 1967).
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Processo verbale di consegna da Mario Chiaudano a Guido Quazza (privo di data), da questi a Carlo Cipolla (15 gennaio 1962), da Aldo De Maddalena a Mario Abrate (27 giugno 1973).
Istituto di Tecnica bancaria e professionale
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Processo verbale di consegna da Ugo Caprara a Giovanni Castellino (12 gennaio 1963).
Biblioteca della Facoltà di Economia e commercio
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Processo verbale di consegna da Arrigo Bordin a Ferdinando Gribaudi (17 novembre 1950), da questi a Carlo Cipolla (31 gennaio 1963), da questi a Ferdinando Gribaudi (5 novembre 1963), da questi a Carlo Cipolla (5 novembre 1964), da questi a Sergio Ricossa (1° febbraio 1965), da questi ad Angelo Chianale (16 novembre 1966).
Processi verbali Facoltà di Farmacia
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Laboratorio di Tecnica farmaceutica
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Processo verbale di consegna da Bernardino Ponte a Guido Tappi (privo di data) e da questi a Bernardino Ponte (3 novembre 1972).
Processi verbali Facoltà di Giurisprudenza
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Laboratorio di Economia politica "Cognetti de Martiis"
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Processo verbale di consegna da Valentino Domenidò a Silvio Romano (28 febbraio 1949) e da Francesco Antonio Repaci a Emilio Zaccagnini (1° novembre 1964).
Parte diUniversità degli Studi di Torino
Processo verbale di consegna da Guido Astuti a Mario Chiaudano (14 dicembre 1959), da questi a Mario Viora (23 gennaio 1963) e da questi a Maria Ada Benedetto (10 febbraio 1979).
Processi verbali Facoltà di Lettere e filosofia
Parte diUniversità degli Studi di Torino